经营范围: 研发、生产计算机软硬件和通讯产品;销售自产产品;提供技术咨询;技术服务;货物进出口。(该企业2005年8月9日前为内资企业,于2005年8月9日变更为外商独资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宝利通亚太有限公司 | -- | 1062.3773万元 | 1062.3773万元 | 100% |
变更前:无
变更后:姓名:马克·约翰·本德驰(MARKJOHNBENDEICH),职位:董事长;姓名:迈克斯·米尔斯,职位:董事;姓名:劳拉·德尔,职位:董事;姓名:王飞,职位:经理;姓名:林丽晶(LimLeeChen),职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:马克·约翰·本德驰(MARKJOHNBENDEICH),职位:董事长;姓名:劳拉·德尔,职位:董事;姓名:塞伊德·达维仕,职位:董事;姓名:王飞,职位:经理;姓名:林丽晶(LimLeeChen),职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:马克·约翰·本德驰(MARKJOHNBENDEICH),职位:董事长;姓名:劳拉·德尔,职位:董事;姓名:塞伊德·达维仕,职位:董事;姓名:林丽晶(LimLeeChen),职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:马克·约翰·本德驰(MARKJOHNBENDEICH),职位:董事长;姓名:劳拉·德尔,职位:董事;姓名:塞伊德·达维仕,职位:董事;姓名:洪玉珠,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:马克·约翰·本德驰(MARKJOHNBENDEICH),职位:董事长;姓名:安德鲁·埃施通(AndrewAshton),职位:董事;姓名:塞伊德·达维仕,职位:董事;姓名:安德鲁·埃施通(AndrewAshton),职位:经理;姓名:洪玉珠,职位:监事
来源:新华网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:肯帝亚官网 2019-08-26
来源:大宝漆Taiho官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:365地产家居网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >