经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨少军 | -- | |||
唐永发 | -- | |||
金淑华 | -- | |||
何喜明 | -- | |||
唐凤玲 | -- |
变更前:无
变更后:2015-03-28~2025-03-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:腾讯财经 2019-08-29
来源:中国文化传媒网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >