经营范围: 开发、生产计算机软硬件;计算机系统集成;提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;销售自产产品。(该企业于2010年8月5日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
穆斯特有限公司 | -- | 200万元 | 200万元 | 100% |
变更前:无
变更后:姓名:施俊侃,职位:董事长;姓名:吴立能,职位:董事;姓名:托马斯·埃登·科力甘,职位:董事;姓名:龚定国,职位:总经理;姓名:黄百业,职位:监事
变更前:无
变更后:施俊侃
变更前:无
变更后:姓名:李纲,职位:董事长;姓名:吴立能,职位:董事;姓名:托马斯·埃登·科力甘,职位:董事;姓名:龚定国,职位:经理;姓名:施俊侃,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名:李纲,职位:董事长;姓名:托马斯·埃登·科力甘,职位:董事;姓名:毕凯龙,职位:董事;姓名:龚定国,职位:经理;姓名:施俊侃,职位:监事
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-29
德尔菲娜·阿尔诺 -LV (LOUIS VUITTON) 集团总裁介绍
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >