经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张文喜 | -- | |||
谢育杰 | -- | |||
魏恒光 | -- | |||
徐先达 | -- | |||
杨有明 | -- |
变更前:无
变更后:2005-08-04~2035-08-03
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:晨光官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >