经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尚艳玲 | -- | |||
张海林 | -- | |||
张宝柱 | -- | |||
张晓娜 | -- | |||
李发 | -- |
变更前:无
变更后:2027-09-10
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:凤凰网-资讯 2019-08-27
来源:复旦新闻文化网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:复旦新闻文化网 2019-08-26
来源:网易新闻 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >