经营范围: 安化县内销售烟花类[C、D]级、爆竹类[C]级(许可证有效期至2015年7月25日止)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
喻新平 | -- | |||
封希玉 | -- | |||
周朝辉 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 郭兴田* 董事长, 2 陈彬 董事, 3 张道辉 董事, 4 孙友良 董事, 5 孙晓 董事, 6 于永波 董事, 7 任瑞周 董事, 8 于文杰 董事, 9 丁建生 董事, 10 于文杰 总经理, 11 车云 监事会主席, 12 吕英麟 监事, 13 刘峰 监事, 14 胡德弟 监事, 15 董岩 监事
来源:大自然官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰网-家居 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >