经营范围: 养老服务;房地产开发与销售;旅游服务;餐饮服务;医疗管理服务;资产管理;健康管理;农业综合开发;垂钓休闲服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王康华 | -- | 3060万元 | 3060万元 | 51.00% |
李荣年 | -- | 1260万元 | 1260万元 | 21.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >