经营范围: 生物环保投资;环保控烟、戒烟用品、防电磁辐产品、医疗器械(除二、三类)、保健器械研发、批发兼零售;香水、香精油、空气清新剂、美容保养品研发、批发兼零售;环保产品、水净化产品研发、批发兼零售;预包装食品批发兼零售,餐饮企业连锁招商管理,植物低钠调味剂、调味盐、味精、鸡精研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阮军 | -- | 400万元 | 400万元 | 80.00% |
李燕 | -- | 100万元 | 100万元 | 20.00% |
变更前:无
变更后:侯延军,董事,委派, ;况永,董事长,选举,是;李文伟,监事,任命, ;宁汉华,董事,任命, ;王晶,监事,任命, ;辛春生,董事,委派, ;辛宏,监事,委派, ;辛武,董事,选举, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >