经营范围: 矿业项目投资;矿产品开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范庆宁 | -- | |||
余强 | -- | |||
陈为华 | -- |
变更前:无
变更后:缪长顺,蒋国庆
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >