经营范围: 批发零售预包装食品(有效期至2017年3月12日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
万爱伏 | -- | - | ||
万俊海 | -- | - | ||
李华民 | -- | - |
变更前:无
变更后:张福顺
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-28
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-19
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-29
更多 >