经营范围: 国内(含港澳台)航空客货运输业务、至周边国家的国际航空客货运输业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售工艺品(不含文物)、办公用品、电子产品、服装、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
华田投资有限公司 | -- | 84600 , 210000万元 | 98.20% | |
天津奥凯众持企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 2500万元 | 0.83% | |
天津奥凯众持电子商务合伙企业(有限合伙) | -- | 1700万元 | 0.57% | |
天津奥凯众持商务咨询合伙企业(有限合伙) | -- | 1200万元 | 0.40% |
变更前:无
变更后:300000万元人民币(+233.33%)
变更前:无
变更后:李宗凌*,经理 翟少勤,监事【新增】 李铁,董事长【新增】 白荻,董事【新增】 王小端,董事【新增】
变更前:无
变更后:华田投资有限公司,法人股东 天津奥凯众持企业管理合伙企业(有限合伙),其他非自然人投资者【新增】 天津奥凯众持电子商务合伙企业(有限合伙),其他非自然人投资者【新增】 天津奥凯众持商务咨询合伙企业(有限合伙),其他非自然人投资者【新增】
变更前:无
变更后:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层161室
变更前:无
变更后:刘宗辉,董事 王树生,董事长 李宗凌*,经理 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事 王利方,监事【新增】
变更前:无
变更后:李宗凌*
变更前:无
变更后:刘宗辉,董事 王树生,董事长 周克兴,监事 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事 李宗凌*,经理【新增】
变更前:无
变更后:国内(含港澳台)航空客货运输业务、至周边国家的国际航空客货运输业务(通用航空经营许可证有效期至2017年08月31日)。货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售工艺品(不含文物)、办公用品、电子产品、服装、日用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
变更前:无
变更后:华田投资有限公司,法人股东 北京同舟众持企业管理有限公司,企业法人
变更前:无
变更后:刘宗辉,董事 刘宗辉,经理 王树生,董事长 周克兴,监事 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事
变更前:无
变更后:90000万元人民币(+50%)
变更前:无
变更后:华田投资有限公司,法人股东 北京同舟众持企业管理有限公司,企业法人 天津信托有限责任公司,企业法人【新增】
变更前:无
变更后:刘宗辉,董事 刘宗辉,经理 王树生,董事长 周克兴,监事 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事 王森楠,董事【新增】
变更前:无
变更后:刘宗辉,董事 刘宗辉,经理 王树生,董事长 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事 周克兴,监事【新增】
变更前:无
变更后:北京市顺义区天柱路16号3幢502室
变更前:无
变更后:华田投资有限公司,法人股东 北京同舟众持企业管理有限公司,企业法人【新增】
变更前:无
变更后:其他有限责任公司
变更前:无
变更后:刘宗辉
变更前:无
变更后:华田投资有限公司,法人股东
变更前:无
变更后:有限责任公司(法人独资)
变更前:无
变更后:王树生,董事长 吴桂清,监事 苏海芸,董事 刘捷音,董事 李忠勋,董事 刘伟宁,董事 刘宗辉,经理【新增】
变更前:无
变更后:北京市顺义区顺平路579号1幢1层101室
变更前:无
变更后:刘伟宁
变更前:无
变更后:国内(含港澳台)航空客货运输业务 至周边国家的国际航空客货运输业务(通用航空经营许可证有效期至2014年08月31日)。货物进出口、技术进出口、代理进出口。
变更前:无
变更后:60000万元人民币(+100%)
变更前:无
变更后:华田投资有限公司 大地桥投资(北京)有限公司
变更前:无
变更后:60000万元人民币(+100%)
变更前:无
变更后:60000万元人民币(+100%)
变更前:无
变更后:大地桥投资(北京)有限公司,7800,企业法人 华田投资有限公司,52200(+30000),法人股东
变更前:无
变更后:大地桥投资(北京)有限公司 华田投资有限公司【新增】
变更前:无
变更后:大地桥投资(北京)有限公司,7800(+315),企业法人 华田投资有限公司,22200,法人股东【新增】
变更前:无
变更后:王树生,董事长 刘捷音,董事 李忠勋,董事 刘伟宁,董事 刘伟宁,经理 吴桂清,监事【新增】 苏海芸,董事【新增】
变更前:无
变更后:王树生
变更前:无
变更后:刘捷音,董事 郎赛强,副董事长【新增】 郎赛强,经理【新增】 王树生,董事长【新增】 陈学,监事【新增】 李忠勋,董事【新增】 刘伟宁,董事【新增】
来源:普乐美官网 2019-08-29
来源:蒙娜丽莎官网 2019-08-29
来源:惠而浦官网 2019-08-18
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:日上官网 2019-08-29
来源:惠而浦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:惠而浦官网 2019-08-29
更多 >