经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
连永忠 | -- | |||
马广林 | -- | |||
连永杰 | -- | |||
李长顺 | -- | |||
吕树芳 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 娄立静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 周才源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 周才源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >