经营范围: 批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年08月03日);销售日用品、文化用品、体育用品、新鲜水果;零售建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;承办展览展示活动;包装服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);公路管理、养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(领取本执照后,应到市商务委备案。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宁学军 | -- | - | ||
张军 | -- | - | ||
李索芹 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 罗宇* 执行董事, 2 罗宇* 经理, 3 施剑 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >