经营范围: 房地产开发与经营,物业管理。(凭资质证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张欣 | -- | - | ||
李志远 | -- | - |
变更前:无
变更后:姓名: 倪庆武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 倪庆武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴广慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >