经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑昌龙 | -- | |||
郑海仟 | -- | |||
陈挺 | -- | |||
郑昌强 | -- | |||
林立雄 | -- |
变更前:无
变更后:新照 350300100025579
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:房天下官网 2019-08-29
来源:三一阳光官网 2019-08-22
来源:三一阳光官网 2019-08-29
来源:三一阳光官网 2019-08-28
来源:三一阳光官网 2019-08-29
来源:三一阳光官网 2019-08-23
更多 >