经营范围: 物业服务(凭有效资质证经营);市场营销策划;房屋租赁;代订车船票;水处理设备、二次供水设施的清洗(以上项目国家有专项规定)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄文建 | -- | |||
黄川庭 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 何福隆* 执行董事, 2 何福隆* 经理, 3 周天梅 监事
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
金峰溜冰鞋品牌董事长贺国峰:以自主品牌为主导 实现三条腿走路
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >