经营范围: 海产品的销售,工业自动化、办公自动化、教学自动化的设计、安装、调试、维护,大型机电设备的安装、调试、维护*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘力 | -- | |||
吴彬 | -- |
变更前:无
变更后:王建海
来源:一汽官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:第一财经官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >