经营范围: 对餐饮项目的投资(仅限于项目的投资不含项目的生产经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔡光明 | -- | |||
潘冬远 | -- | |||
庞海 | -- | |||
麦敏军 | -- |
变更前:无
变更后:蔡光明;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪博客 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:蒙牛官网 2019-08-29
来源:百度经验 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >