经营范围: 教育管理顾问;组织文化艺术交流;编辑服务;劳务服务;销售百货、教学仪器、包装食品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钱啟增 | -- | |||
陆林红 | -- | |||
王伟 | -- |
变更前:无
变更后:刘德兴
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:美涂士Maydos 2019-08-29
更多 >