经营范围: 技术推广服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);广告信息咨询;销售日用品、电子产品、机械设备、珠宝、首饰、化妆品、化工产品(不含危险化学品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖林 | -- | - | ||
孟祥大 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 高玉亮* 执行董事, 2 高玉亮* 经理, 3 郭雅静 监事
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网易新闻 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >