经营范围: 种植葡萄;农业技术推广;销售新鲜水果、鲜蛋、未经加工的干果、未经加工的坚果。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
石庆全 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 杜烈康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 何若虚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何孙益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘金华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵淑青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 沈伟康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王震宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 阎孟昆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 姚伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张丹凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张亦春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 邹峻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
更多 >