经营范围: 经济信息咨询;投资咨询;投资管理;组织文化艺术交流活动;企业管理;会议服务;礼仪服务;企业策划;承办展览展示。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王君 | -- | |||
李锷奇 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:李明德;职务:执行董事兼总经理|姓名:欧顺珍;职务:监事
来源:上海索邦塑业集团有 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:上海索邦塑业集团有 2019-08-28
来源:伟星官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:上海索邦塑业集团有 2019-08-25
更多 >