经营范围: 专业承包;技术培训;为社会提供劳务服务;销售金属材料、电气设备。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
文黔军 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 文黔军* 执行董事, 2 文黔军* 经理, 3 石元文 监事
来源:宇通官网 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:奔驰-Benz官网 2019-08-28
来源:太平洋汽车网 2019-08-28
来源:宗申官网 2019-08-27
来源:东风官网 2019-08-29
来源:东风官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >