经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王临川 | -- | - | ||
和静 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吴国营* 执行董事, 2 吴国营* 经理, 3 应柳春 监事
来源:快乐驿站官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:楚北网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:快乐驿站官网 2019-08-29
更多 >