经营范围: 项目投资;企业策划;市场调查;投资管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产信息咨询(不含中介);设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王一山 | -- | |||
王辉 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 法兰克·胡布里希* 董事长, 2 默里兹·帕罗蒂 董事, 3 阿尔贝托·达尔达诺 董事, 4 雅妮·海内克 董事, 5 赵峰 经理, 6 托马斯·埃克尔 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
KEFAN科凡定制林涛:我不是大师 但可能是最懂设计的CEO
来源:中国建材网 2019-08-28
更多 >