经营范围: 项目投资;投资咨询;投资管理;企业管理咨询;企业策划、设计。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张桂成 | -- | |||
王海春 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张桂成* 执行董事, 2 张桂成* 经理, 3 王海春 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >