经营范围: 人才中介服务;企业管理咨询、投资咨询、教育咨询、企业策划、设计、公共关系服务(不含中介服务);计算机技术培训、美术培训、舞蹈培训;软件开发;市场调查;家庭劳务服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;投资管理;技术开发、技术推广、技术服务;系统集成;租赁摄影器材;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售文化用品、体育用品、工艺品、摄影器材;零售机械设备及配件、建筑材料、仪器仪表、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭时贤 | -- | |||
刘军魁 | -- | |||
郝博伟 | -- |
变更前:无
变更后:2005-06-16~2025-06-15
来源:微信文章 2019-08-29
来源:新浪博客 2019-08-29
来源:豆瓣网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网易手机 2019-08-29
更多 >