经营范围: 投资管理、资产管理。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈锦屏 | -- | |||
王洪宪 | -- | |||
曾建华 | -- | |||
李翠英 | -- | |||
李健 | -- |
变更前:无
变更后:2012-10-08 至 2015-04-30
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:奇力QILI官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:微信公众平台 2019-08-25
来源:品胜PISEN官网 2019-08-29
奇力吊顶创顶共赢 大商大势 2017核心经销商培训会议隆重召开
来源:奇力QILI官网 2019-08-29
更多 >