经营范围: 中医科;藏医学诊疗;组织文化艺术交流活动(不含演出);组织人员培训;劳务服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
冯毅 | -- | - | ||
李粤莲 | -- | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:帅丰SANFER官 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >