经营范围: 文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;电脑图文设计;市场调查;会议及展览服务;企业形象策划;技术推广服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);设计、制作、代理发布广告;广告信息咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹璇菲 | -- | |||
孙晓航 | -- |
变更前:无
变更后:1 郝雪松 自然人股东, 2 李国林 自然人股东, 3 刘树军 自然人股东, 4 张二刚 自然人股东
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >