经营范围: 经济合同担保(不含融资性担保);投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;项目投资;资产管理;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
勘湘瑜 | -- | |||
张雅婷 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 勘湘瑜* 执行董事, 2 勘湘瑜* 经理, 3 张雅婷 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >