经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
养雪琴 | -- | 3万元 | 3万元 | 6% |
闻跃 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 7% |
张太生 | -- | 3万元 | 3万元 | 6% |
杜普选 | -- | 10万元 | 10万元 | 20% |
董仰宗 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 7% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 陈敏* 董事长, 2 毕海诺 董事, 3 陆正琳 董事, 4 崔炳祥 经理, 5 张娜 监事
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >