经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周永川 | -- | - | ||
王桂香 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王桂香* 执行董事, 2 王桂香* 经理, 3 周永川 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >