经营范围: 批发预包装食品(有效期至2015年9月20日)。销售工艺品、文化用品、日用品、电子产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林桂香 | -- | |||
李炜 | -- |
变更前:无
变更后:吴凡
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
中化集团召开中央“三严三实”专题教育工作座谈会精神传达部署会议
来源:中化官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:山推官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >