经营范围: 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年10月22日);物业管理;机动车公共停车场服务;热力供应;专业承包;建筑物清洁服务;城市园林绿化;经济贸易咨询;家庭劳务服务;劳务派遣;出租商业用房;销售日用品;(未取得行政许可的项目除外)热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李长坡 | -- | |||
王宝成 | -- | |||
王桂元 | -- | |||
张贵春 | -- | |||
刘美华 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孔凡* 董事长, 2 董智军 董事, 3 张英楠 董事, 4 李铁军 董事, 5 李仲元 董事, 6 李铁军 经理, 7 陈建兴 监事会主席, 8 李德跃 监事, 9 李长坡 监事, 10 郑金栋 监事
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:凤凰时尚 2019-08-24
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:海澜之家官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:福田官网 2019-08-28
更多 >