经营范围: 装饰设计;承办展览展示活动 ;技术咨询、技术服务;信息咨询(不含中介服务);专业承包。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李永新 | -- | 20万元 | 20万元 | 10% |
时晓光 | -- | 20万元 | 20万元 | 10% |
姜引军 | -- | 160万元 | 160万元 | 80% |
变更前:无
变更后:胡承发,执行董事兼经理,选举,是;向铁秀,监事,选举, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >