经营范围: 餐饮管理;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;电脑图文设计;投资咨询;经济贸易咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朴正爱 | -- | |||
沙慧珍 | -- |
变更前:无
变更后:证件号码:****,姓名:刘峰
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:尚品本色官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:尚品本色官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >