经营范围: 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);翻译服务;电脑图文设计;市场调查;技术推广服务;会议服务;软件设计。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谭晶 | -- | |||
车丽娜 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >