经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乔士江 | -- | |||
曹树文 | -- | |||
乔士宽 | -- | |||
曹乃举 | -- | |||
刘德增 | -- |
变更前:无
变更后:黄缙
来源:德维尔Deweie 2019-08-21
来源:德维尔Deweie 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >