经营范围: 信息技术研究;技术推广服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);软件设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;市场调查。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
樊飞飞 | -- | |||
李建升 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李建升* 执行董事, 2 樊飞飞 经理, 3 郭全武 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-24
更多 >