经营范围: 组织文化艺术交流;信息咨询(不含中介服务);劳务服务;图文设计制作;技术开发、技术交流;承办展览展示;摄影服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄赫梅 | -- | |||
王冰 | -- |
变更前:无
变更后:股东: 郑伟, 12.5万; 郑锋, 37.5万; 组织机构: 郑锋 职务: 执行董事兼总经理; 郑伟 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:尚品本色官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:新多官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:天能官网 2019-08-26
更多 >