经营范围: 工程技术咨询;代理项目报批;拆迁调查;设计优化编制标书;组织工程管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京公联投资管理有限公司 | -- | - | ||
北京市公联公路联络线有限责任公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李连虎* 董事长, 2 于永生 董事, 3 范瑞龙 董事, 4 苏琳 董事, 5 闫连元 董事, 6 李连虎* 经理, 7 郝妮 监事会主席, 8 洪国栋 监事, 9 赵宁华 监事
来源:中国品牌服装网-资 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:17173新闻中心 2019-08-28
来源:腾讯网-数码频道 2019-08-28
来源:头条网 2019-08-29
来源:凤凰财经频道 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:IT168-数字家 2019-08-28
更多 >