经营范围: 技术推广服务;经济贸易咨询;会议及展览服务;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孟昭祺 | -- | 1.2万元 | 1.2万元 | 40% |
卞莉娜 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | 29% |
吴强 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | 29% |
变更前:无
变更后:刘中才
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >