经营范围: 技术开发、咨询、转让、服务、培训;信息咨询(不含中介);电脑图文设计(不含制作、加工、生产项目);销售计算机软硬件及辅助设备、一类医疗器械、电子元器件;委托生产、加工电子产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马孝栋 | -- | |||
邢伊涵 | -- | |||
艾平 | -- | |||
任海波 | -- |
变更前:无
变更后:监事,陆飞,1985-08-06;执行董事,杨娓娓,1977-05-25;
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:森歌SENG官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >