经营范围: 租赁计算机、机械设备、电器设备、医疗器材,技术开发,信息咨询;购销:百货***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
栾永峰 | -- | |||
温蓉 | -- | |||
范红波 | -- | |||
田莹 | -- | |||
金岩 | -- |
变更前:无
变更后:2015-04-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >