经营范围: 计算机软件及电子产品的开发;电子技术及网络技术咨询;销售:五金交电、仪器仪表、机械设备、电器设备、计算机及软件、办公机械执照有效期至:2017年11月01日
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜保杰 | -- | 18万元 | 36% | |
田风武 | -- | 16万元 | 32% | |
王俊生 | -- | 16万元 | 32% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 傅宏* 执行董事, 2 郭丽红 经理, 3 陈伟 监事
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >