经营范围: 房地产信息咨询(除中介);企业形象策划;信息咨询;技术开发、转让、咨询、服务;零售:计算机软硬件及外设,机械电器设备,医疗器械,建筑材料,化工产品(除易燃易爆品),汽车配件,办公自动化设备,保健用品,文体用品,百货。(未经专项许可的项目除外。非货币出资20万元未办财产转移手续。执照有效期至:2000年03月20日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王树兰 | -- | 20万元 | 20万元 | 66.6667% |
李刚 | -- | 10万元 | 10万元 | 33.3333% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:隆力奇官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:新华网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
Ports 1961携手Christopher Makos举办全球摄
来源:宝姿PORTS官网 2019-08-21
更多 >