经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢建华 | -- | |||
宁雪珍 | -- | |||
方永建 | -- | |||
桂光秀 | -- | |||
卢维明 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 吴根珠; 出资额: 55; 百分比: 10% 姓名: 黄伟成; 出资额: 495; 百分比: 90%
来源:克兰斯Kelans 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >