经营范围: 旅游开发;旅游服务;旅游接待;销售:旅游纪念品,工艺品,计算机软硬件,办公设备,建筑材料。未经专项许可的项目除外。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴运迪 | -- | |||
李钢 | -- | |||
俞方武 | -- | |||
北京市门头沟区旅游服务公司 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 苏凤春* 执行董事, 2 李清华 经理, 3 独长芹 监事
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >