经营范围: 工程和技术研究;技术推广、技术服务;会计咨询;经济信息咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;舞蹈技术培训、绘画技术培训、计算机技术培训;会议服务;承办展览活动;计算机系统服务;城市园林绿化;市场调查;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软硬件及辅助设备、工艺品、机械设备、电子产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:大嶋誉也、大泽隆、谷山秀树、浦野真佐彦、森清(MORI KIYOSHI)、上山淳一(UEYAMA JUNICHI)、岩尾彻
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >